Правительственный портал
республики узбекистан
Изменения в составе правительства
Хаитов Актам Ахмадович освобожден от должности Министра труда и социальной защиты населения 09.07.2014Изменения в составе правительстваВ соответствии с Указом Президента Республики Узбекистана №УП-4628 от 8 июля 2014 года Хаитов Актам Ахмадович освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения |
Вахабов Алишер Васикович назначен на должность Министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан 14.04.2014Изменения в составе правительстваВ соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-4613 от 14 апреля 2014 года Вахабов Алишер Васикович назначен на должность Министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. |
Тешаев Шухрат Журакулович назначен на должность Министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан 08.02.2014Изменения в составе правительстваВ соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-4598 от 6 февраля 2014 года Тешаев Шухрат Журакулович назначен на должность Министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. |
Ахмедбаев Адхам Акрамович назначен на должность Министра внутренних дел Республики Узбекистан 16.12.2013Изменения в составе правительстваВ соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-4585 от 13 декабря 2013 года Ахмедбаев Адхам Акрамович назначен на должность Министра внутренних дел Республики Узбекистан, освободив его от должности Первого заместителя министра внутренних дел Республики Узбекистан. |
Матлюбов Баходир Ахмедович освобожден от занимаемой должности Министра внутренних дел Республики Узбекистан 16.12.2013Изменения в составе правительстваВ соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-4584 от 13 декабря 2013 года Матлюбов Баходир Ахмедович освобожден от занимаемой должности Министра внутренних дел Республики Узбекистан. |
Абдусаматов Бахтиёр Хасанович назначен председателем Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы 14.12.2013Изменения в составе правительстваВ соответствии с Постановлением Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 13 декабря 2013 года Абдусаматов Бахтиёр Хасанович назначен председателем Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы. |
Ходжиматов Минхажидин Мирзажанович назначен на должность Министра по делам культуры и спорта Республики Узбекистан 26.02.2013Изменения в составе правительстваСогласно Указу Президента Республики Узбекистан №УП-4510 от 25 февраля 2013 года Ходжиматов Минхажидин Мирзажанович назначен на должность Министра по делам культуры и спорта Республики Узбекистан |
Иноятов Улугбек Ильясович назначен на должность Министра народного образования Республики Узбекистан 12.02.2013Изменения в составе правительстваСогласно Указу Президента Республики Узбекистан №УП-4506 от 7 февраля 2013 года на должность Министра народного образования Республики Узбекистан назначен Иноятов Улугбек Ильясович. |
Абдухакимов Азиз Абдукахарович назначен на должность Председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции 16.11.2012Изменения в составе правительстваВ соответствии с с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-4484 от 15 ноября 2012 года на должность Председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции назначен Абдухакимов Азиз Абдукахарович. |
Алимов Анвар Валиевич утвержден на должность министра здравоохранения Республики Узбекистан 06.09.2012Изменения в составе правительстваСогласно Указу Президента Республики Узбекистан № УП-4461 от 8 августа 2012 года Алимов Анвар Валиевич утвержден на должность министра здравоохранения Республики Узбекистан, освободив его от должности первого заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан. |